Back to profile
Ancillary activitities - prof.dr.ir. CJN (Cees) Buisman
-
01-09-2023/01-11-2028
Supervisory Board Groeifonds Watertechnologie -
01-01-2020/01-11-2028
lid RvT Stichting de Linden -
01-07-2019/01-11-2028
lid Raad van Advies Bolk Instituut -
01-01-2017/01-11-2028
Adviseur Green Move Technologies -
01-01-2013/01-11-2028
Technische commissie Aquatech RAI -
01-01-2013/01-11-2028
Bestuurslid TKI Watertechnologie TKI Watertechnologie -
01-01-2012/01-11-2028
Wetenschappelijke adviesraad KWR KWR -
01-01-2011/01-11-2028
RvT stichting CEW stichting CEW -
01-01-2010/01-11-2028
RvT stichting Bison stichting Bison -
01-01-2009/01-11-2028
RvC Paques BV Paques BV -
01-01-2003/01-11-2028
Wetenschappelijk directeur Wetsus Wetsus